Hanes ariannol ROOKSDOWN COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1142688
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.47k | £129.91k | £103.25k | £101.98k | £59.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.73k | £109.60k | £133.43k | £114.65k | £81.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.