ymddiriedolwyr THE COOPERS EDGE TRUST
Rhif yr elusen: 1142679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Fellows | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Katie Joy Renton | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
David Arthur Bentley | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Matthew James Sargeant | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Kevin Andrew Smith | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Katie Driver | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
KEELY FOLKER | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
|
||||
ALAN SHACKELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.