ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DULVERTON
Rhif yr elusen: 1142934
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Nicoll | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Frances Harrison | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Rev Dowell Conning | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||
William Gash | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Jennifer Barker | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Edward Thomson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Joyce Vanstone | Ymddiriedolwr | 25 January 2014 |
|
|
||||
ANDY JEFFRIES | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.