Hanes ariannol B.H. CHRISTIAN WORKERS' TRUST
Rhif yr elusen: 1142493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.97k | £627.00k | £239.86k | £212.14k | £104.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.90k | £265.14k | £233.77k | £283.68k | £89.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £586.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £39.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £400.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £207.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £54.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £54.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £2.67k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.