ymddiriedolwyr OLD ETONIAN TRUST(THE)
Rhif yr elusen: 1151597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nicholas David Coleridge | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||||||
Peter John McKee | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||||||
Lord Bridges | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|||||||||
Lord Suffield | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||||||
Rory Daniel Oswald MacLeay | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||||||
PIERS ALEXANDER DAVID INKIN | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|
||||||||
Ashe George Russell Windham | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|||||||||
Charles James Robarts | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|||||||||
RORY BUCHANAN LANDMAN | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.