Hanes ariannol UNIVERSITY OF PLYMOUTH STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1143614
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.47m | £5.66m | £5.59m | £5.41m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.34m | £5.52m | £5.47m | £5.61m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £30.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.69m | £1.71m | £1.77m | £1.81m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £196.90k | £216.80k | £199.91k | £213.63k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.57m | £3.73m | £3.62m | £3.38m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.19k | £7.54k | £8.91k | £7.69k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.46k | £0 | £2.83k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.14m | £5.31m | £5.28m | £5.42m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £187.05k | £190.88k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.99k | £39.91k | £43.08k | £49.73k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £1.69k | £0 | -£592 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.