ymddiriedolwyr DEVON FAITH AND BELIEF FORUM
Rhif yr elusen: 1148839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billie Snowden | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|||||
Judith Joanna Taylorson | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
William Edward Becher | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
Nicola Dawn Gibson | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr Andrew Warren Houghton | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Ravindra Nathwani | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Marc Frank | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Edward Francis Pawson | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|||||
Ramona Margaret Jo-Anne Nash | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
||||
Kathryn Anne Hannan | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.