ymddiriedolwyr DORCAN CHURCH SWINDON
Rhif yr elusen: 1143702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Trudie Anne Wigley | Cadeirydd | 14 May 2014 |
|
|||||
Diane Killick | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Deacon Stephen Roe | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Joanne Broom | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
CLARE ROSE | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Janet Alice Prichard | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Clare Smith | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH MORGANS | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||
Nicki Clinch | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
MR TONY PRICHARD | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
MR CHRIS ROSE | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
PETER MULCOCK | Ymddiriedolwr | 06 August 2011 |
|
|
||||
Rev STUART FREDERICK FISHER | Ymddiriedolwr | 06 August 2011 |
|
|
||||
NATHALIE CATHERINE MARSHALL | Ymddiriedolwr | 06 August 2011 |
|
|
||||
JENNIFER SHIRLEY POOLE | Ymddiriedolwr | 06 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.