ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BARKHAM
Rhif yr elusen: 1143332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Julian Paul Bidgood | Cadeirydd | 08 July 2011 |
|
|
||||
Ian Turner | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Karen Susan Pugh | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Frances Roberts | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Dr Emma Louise Benbow | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Ruth Dand | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Dr P Kilby | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Mr L Matsuya | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
Rev PIERS BICKERSTETH | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
|||||
MICHAEL ROGER BYRNE | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
|||||
DAVID JOHN HORROCKS | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.