Hanes ariannol MERCAZ CHASIDEI WIZNITZ TRUST
Rhif yr elusen: 1143853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £905.66k | £996.64k | £993.08k | £1.98m | £970.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £886.27k | £1.14m | £992.10k | £1.85m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £878.30k | £972.83k | £993.08k | £1.98m | £970.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £27.36k | £23.81k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £825.42k | £1.09m | £944.79k | £1.81m | £924.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.85k | £44.05k | £47.31k | £34.10k | £87.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.50k | £10.54k | £6.60k | £13.20k | £12.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £682.32k | £964.41k | £495.64k | £1.01m | £397.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.