Hanes ariannol CONFEDERATION OF BANGLADESHI ORGANISATIONS (CBO)LIMITED
Rhif yr elusen: 1145333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.30k | £194.88k | £408.20k | £288.96k | £361.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.39k | £201.97k | £289.99k | £234.84k | £275.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.69k | £173.91k | £96.33k | £92.97k | £129.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.