ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD, HYTHE
Rhif yr elusen: 1144695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael David William Darkins | Cadeirydd | 03 March 2022 |
|
|||||
BRIAN JOHN BISHOP | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
PENELOPE JANE MATTOCKS | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
ROGER HUGH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
David Lionel Godwin Owen | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
BRINLEY HUGHES | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
HELEN FLORENCE WAYMOUTH | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH TYLER | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|||||
John Charles Wren | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
MARILYN HAZEL ANNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
BERKELEY HILL | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|||||
MICHAEL ANTHONY COX | Ymddiriedolwr | 10 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.