Hanes ariannol EDDIE'S TRUST
Rhif yr elusen: 1143944
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305.10k | £347.44k | £387.92k | £379.32k | £420.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £339.25k | £385.91k | £376.58k | £369.60k | £322.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £128.32k | £135.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.