Hanes ariannol THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF MANSFIELD COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1143860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.05m | £6.74m | £7.86m | £14.85m | £34.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.79m | £7.13m | £6.77m | £8.45m | £8.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £957.00k | £990.00k | £2.40m | £7.94m | £29.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £253.00k | £199.00k | £51.00k | £751.00k | £1.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.18m | £4.19m | £4.42m | £5.28m | £5.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £6.78m | £2.63m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £604.00k | £602.00k | £626.00k | £746.00k | £1.11m | |
|
Incwm - Arall | £57.00k | £761.00k | £366.00k | £130.00k | £100.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.17m | £6.54m | £6.26m | £7.64m | £7.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £619.00k | £598.00k | £516.00k | £811.00k | £960.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £20.00k | £20.00k | £18.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £4.00k | £5.00k | £7.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.