Hanes ariannol BUILDING BRIDGES PENDLE
Rhif yr elusen: 1144741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.72k | £180.43k | £235.30k | £113.56k | £193.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.11k | £177.37k | £224.78k | £217.25k | £196.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £22.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.25k | £69.69k | £30.00k | £30.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.