Hanes ariannol THE COLLEGE OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY IN THE UNIVERSITY OF OXFORD OF THE FOUNDATION OF SIR THOMAS POPE
Rhif yr elusen: 1143755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.32m | £9.88m | £9.14m | £11.21m | £11.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.92m | £9.32m | £8.93m | £12.01m | £11.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £352.03k | £317.84k | £16.03k | £32.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £2.44m | £2.67m | £2.59m | £1.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £438.07k | £246.89k | £35.00k | £102.22k | £261.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.36m | £4.17m | £3.65m | £5.17m | £5.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £280.70k | £767.13k | £988.46k | £137.30k | £286.50k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.38m | £3.44m | £3.46m | £3.47m | £3.83m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £352.16k | £318.17k | £21.27k | £36.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £94.07k | £99.87k | £501.95k | £581.65k | £407.67k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.69m | £8.43m | £8.11m | £11.14m | £10.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £863.83k | £895.02k | £820.02k | £862.03k | £1.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.17k | £23.00k | £24.00k | £26.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £90.42k | £1.00k | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £288.57k | £167.00k | £200.00k | £257.01k | £380.99k | |
|
Gwariant - Arall | £364.39k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.