ymddiriedolwyr THE PRIORS EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1145955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Louise Franklin | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Lucy Joanna Pike | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Anne Ashenden | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
CAROLINE AMELIA WILSON | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
MRS MICKY BROADHURST | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
DAVID ADAMS | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|||||
PETER DENNIS BROWN | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
||||
JANE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 07 September 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.