ymddiriedolwyr MUSLIM COMMUNITY OF ESSEX
Rhif yr elusen: 1143799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRZA MOHAMMED JAWAD | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||||||||||||||
Syed Abid Raza Rizvi | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Mohammed Hussain | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||
FARHAT ABBAS SHAH | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||||||||||||||
Ayub Rashid | Ymddiriedolwr | 08 February 2014 |
|
|
||||||||||||||||
TABREED HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 14 September 2011 |
|
|
||||||||||||||||
Dr SYED NAQVI | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.