ymddiriedolwyr STRATFORD-UPON-AVON STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1143932
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Michael Horrocks | Cadeirydd | 12 September 2016 |
|
|
||||
Ian Hall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
CAROLE ANN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|||||
Rebecca Joy Bartlett | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Linda Margaret Horrocks | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
FIONA MARGARET BARKER | Ymddiriedolwr | 03 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.