Hanes ariannol WESTMINSTER METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1145076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £707.18k | £581.61k | £435.45k | £409.83k | £592.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £662.97k | £602.70k | £389.55k | £506.00k | £545.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.40k | £456.49k | N/A | N/A | £498.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £4.66k | N/A | N/A | £20.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £192.94k | £117.88k | N/A | N/A | £55.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.84k | £2.58k | N/A | N/A | £17.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.64k | £4.64k | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £662.97k | £602.70k | N/A | N/A | £545.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.13k | £8.41k | N/A | N/A | £5.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £46.56k | £47.21k | N/A | N/A | £20.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.