ymddiriedolwyr ARTS & BUSINESS CYMRU
Rhif yr elusen: 1143772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Morpeth | Cadeirydd | 29 March 2019 |
|
|
||||
Claire Charlton | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||
Anthony Sean Wedlake | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Nkechi Allen Dawson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
David Landen | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Louisa Scadden | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Tania Jane Rawlinson | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Shone Hughes | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.