ymddiriedolwyr STREET ANGELS OF MAIDENHEAD (SAM)
Rhif yr elusen: 1147597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN BELCHER | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
JEANETTE LOCK | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|||||
SUSAN MARY FLEET | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|||||
VIVIEN LEE | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||
BEKI HART | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||
MICHAEL ROLAND MOSS | Ymddiriedolwr | 23 September 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.