Hanes ariannol ST GEORGE'S CRYPT
Rhif yr elusen: 1144474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88m | £3.47m | £2.88m | £3.83m | £4.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.46m | £2.39m | £3.06m | £3.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £285.08k | £599.81k | £641.15k | £806.89k | £1.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £400 | £192.54k | £81.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.68m | £1.86m | £1.44m | £1.78m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £452.32k | £434.32k | £323.29k | £419.25k | £572.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £735.68k | £1.16m | £1.11m | £1.62m | £2.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.72k | £10.57k | £3.57k | £308 | £11.79k | |
|
Incwm - Arall | £5.76k | £5.90k | £477 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £139.48k | £827.19k | £172.76k | £239.33k | £128.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.28m | £2.11m | £2.60m | £2.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £194.79k | £176.18k | £277.87k | £462.68k | £340.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.50k | £12.00k | £8.65k | £0 | £24.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £20.00k | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £591.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.