Hanes ariannol LEFT BANK LEEDS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1146734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £331.63k | £51.20k | £255.19k | £613.60k | £613.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £346.29k | £50.14k | £316.32k | £550.47k | £638.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.30k | £28.50k | £185.20k | £189.29k | £7.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £418.14k | £594.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £195.46k | £18.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £233.35k | £86.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £283.03k | £459.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £229.56k | £3.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £34.09k | £92.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.