Hanes ariannol WINCHESTER DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1144965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £311.90k | £343.25k | £383.59k | £456.12k | £472.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £345.34k | £358.78k | £369.64k | £428.79k | £482.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £34.82k | £103.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £168.00k | £202.00k | £211.00k | £225.00k | £195.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.