ymddiriedolwyr THE PRAFARATA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack William Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||
Ludlow Trust Company Ltd | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 | ||||||
Arthur John Tapner | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
ROSE EDWINA TAPNER | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
NICHOLAS RORY TAPNER | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|||||
ALEXANDRA TAPNER | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|
||||
FREDERICK JAMES TAPNER | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|
||||
ANNA VIOLET TAPNER | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
||||
GUY PATRICK WELDON | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.