ymddiriedolwyr BURDETT BANGLADESHI CULTURAL ASSOCIATION (BBCA)
Rhif yr elusen: 1148354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawsar Miah | Cadeirydd | 12 October 2014 |
|
|||||
Mohammed Ali Newaz | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Muhhamad Ataur Rahman | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Haroon Rashid Miah | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Ghalib Jayad Khan | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Aliakber Abdur Rahman | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
MD Taj Uddin | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Abul Hasan Chowdhury | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Syed Mahbub Alam | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Saim Uddin | Ymddiriedolwr | 18 December 2022 |
|
|||||
Mohammad Abul Kashim | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|||||
Mohammed Abdul Rafi | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Mohammed Shafiqur Rahman | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|||||
Faruk Uddin Khan | Ymddiriedolwr | 12 October 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED AHBAB HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.