ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF NO 11(F) GROUP OPERATIONS ROOMS
Rhif yr elusen: 1148461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Royston Thomas CBE DL | Cadeirydd | 23 August 2016 |
|
|||||||
Christopher Western | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||||
Stephen Bristowe | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||||
Chris Norman | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||||
Sebastian Cox | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||||
MARK LEEMING | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||||
RICHARD KORNICKI CBE DL | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|||||||
COUNCILLOR RAY PUDDIFOOT MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.