Hanes ariannol NATIONAL NUMERACY
Rhif yr elusen: 1145669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.65m | £1.22m | £1.40m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.40m | £1.35m | £1.16m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £81.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £285.23k | £135.67k | N/A | N/A | £321.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £429.91k | £781.54k | £801.53k | £893.77k | £1.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £121.55k | £113.16k | £61.53k | £80.59k | £110.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £643.61k | £750.30k | £346.99k | £424.73k | £404.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £774 | £6.48k | £5.84k | £2.35k | £7.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £985.82k | £1.25m | £1.22m | £997.58k | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.13k | £147.06k | £131.77k | £157.60k | £171.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.33k | £53.06k | £36.16k | £37.57k | £33.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.