ymddiriedolwyr WELLINGBOROUGH AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1146852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Doreen Muldowney | Cadeirydd | 06 September 2017 |
|
|
||||
Carolyn Caplan | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Marian Elizabeth Green | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Helen Veronica Hinsley | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Sandra Mary Kemp | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Patricia Ann Heed | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Janet Stewart | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Helen Jane Grant | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
Robert Eric Watts Mr | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.