ymddiriedolwyr HIGHBRIDGE AREA FOODBANK
Rhif yr elusen: 1147076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS TIMOTHY BASHFORD | Cadeirydd | 30 July 2013 |
|
|
||||
Bonnitta Leanne Garland | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Guy Michael Peters | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jade Victoria Zerk | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
David Laing Dick | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Rev Steven Andrew Bennett | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
John Kempton | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Maxine Elizabeth Bashford | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Vivien Evans | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Rev Kathleen Allen MTh | Ymddiriedolwr | 25 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.