Hanes ariannol STREATHAM YOUTH AND COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1148221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.80k | £683.90k | £716.21k | £810.79k | £739.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £537.68k | £538.02k | £616.73k | £828.60k | £917.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.27k | £99.70k | £107.72k | £141.00k | £180.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £66.37k | £87.95k | £47.06k | £60.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £32.38k | £32.50k | £38.44k | £40.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £584.79k | £367.95k | £317.35k | £620.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £366 | £4 | £15 | £15 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £120.09k | £28.75k | £18.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £22.50k | £1.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £535.93k | £612.89k | £818.99k | £910.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.10k | £3.84k | £9.61k | £6.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.20k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.