Hanes ariannol AGE UK LEICESTER SHIRE AND RUTLAND LIMITED
Rhif yr elusen: 1146649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.42m | £7.38m | £6.73m | £7.29m | £7.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70m | £7.12m | £6.09m | £6.56m | £7.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.36m | £1.31m | £1.11m | £1.41m | £2.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £83.06k | £2.24m | £342.07k | £220.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £1.33m | £897.98k | £1.98m | £898.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.73m | £2.58m | £571.32k | £2.36m | £2.81m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.36m | £3.36m | £5.17m | £2.86m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £106.33k | £106.63k | £92.99k | £85.81k | £94.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £32.01k | £283.54k | £250.70k | £108.46k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.98m | £4.54m | £3.92m | £4.14m | £4.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.71m | £2.58m | £2.17m | £2.42m | £2.73m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.23k | £30.12k | £30.38k | £32.05k | £38.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.81k | £6.81k | £5.70k | £4.88k | £6.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.