ymddiriedolwyr THE IRON ROOM (EGLWYSFACH)LIMITED
Rhif yr elusen: 1147034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Lynda May Warren | Cadeirydd | 08 July 2019 |
|
|||||
Professor Arthur Russell Davies | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Robyn Owen Mason | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Ian Martin Tansley | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Mervyn Edward Lloyd | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
PETER GEORGE HOLMES | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
ELUNED RUTH ALISON SWANSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.