ymddiriedolwyr BERKSHIRE COUNTY BLIND SOCIETY
Rhif yr elusen: 1146413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT BRISTOW | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Peter Orr | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Jane Veys | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
MARTIN JOHN GUBB | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
IAN ALEXANDER FRASER | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN FEW | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||
MR DON REED | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.