ymddiriedolwyr 2ND HOOK (ST PAUL'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1146539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr PJ Velzeboer | Cadeirydd | 18 April 2018 |
|
|
||||
Janice Alexis Cooke | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
ANDREW JAMES WILSON | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
Susan Anne WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|||||
ANDREW PHILIP BECKETT | Ymddiriedolwr | 01 November 2004 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.