Hanes ariannol THE SILVER LINE HELPLINE
Rhif yr elusen: 1147330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £2.37m | £2.60m | £1.13m | £728.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19m | £2.96m | £1.80m | £1.24m | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.69m | £2.28m | £2.43m | £1.12m | £728.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.80k | £108 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.19k | £94.02k | £139.72k | £10.12k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | £0 | £5 | £2 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £30.67k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £41.66k | £120.06k | £126.79k | £12.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.80m | £2.75m | £1.79m | £1.24m | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £390.24k | £210.92k | £1.94k | £512 | £144 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.18k | £107.12k | £23.11k | £29.93k | £20.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.