Hanes ariannol 500k International
Rhif yr elusen: 1147772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £767.15k | £481.25k | £539.20k | £726.72k | £704.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £702.88k | £413.23k | £470.08k | £593.92k | £691.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £767.15k | N/A | £372.16k | £726.72k | £697.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £7.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £167.04k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.21k | N/A | £470.08k | £593.92k | £691.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £666 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.72k | N/A | £0 | £7.28k | £900 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £691.42k | N/A | £0 | £566.09k | £647.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.