Hanes ariannol FAIR TRAIN (GROUP TRAINING ASSOCIATION) LIMITED
Rhif yr elusen: 1148867
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.93k | £273.67k | £150.26k | £81.73k | £140.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.15k | £287.27k | £151.69k | £162.15k | £152.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £220.34k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £219.20k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.