ymddiriedolwyr YOUNG CARERS DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1150197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Robert Cotton | Cadeirydd | 15 September 2023 |
|
|
||||
Dione Hicks | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Emily Jessica Cook | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Bernardo Dominguez | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Amy Riley | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Sam Pearce-Kearney | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Andrea Pierce | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
ANDREW PITT | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
Katy Phillips | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||
Sonia Hutchison | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
||||
William Feeny | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.