Hanes ariannol ASPIRE@SOUTHFIELDS
Rhif yr elusen: 1149367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (163 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £465.01k | £557.69k | £241.11k | £506.21k | £525.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £644.94k | £443.62k | £351.37k | £476.31k | £486.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £138.55k | £6.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £506.21k | £525.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £557.69k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £443.62k | N/A | £476.31k | £486.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.