ymddiriedolwyr COMMUNITY LIBRARY IN PAINSWICK
Rhif yr elusen: 1148757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Buckland-Smith | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||
Jennifer Amy Cumming | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Rev Paul Henry Kenchington | Ymddiriedolwr | 08 November 2020 |
|
|
||||
Mona Liza Jennifer Polo | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Martin Charles Collins | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|||||
Rosemary Agnes Parker | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
Ian Michael Cridland | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.