ymddiriedolwyr FROZEN LIGHT
Rhif yr elusen: 1150132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Roberts | Cadeirydd | 19 September 2018 |
|
|||||||
Chelsea Rebecca Skye Pettitt | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||||
Catherine Sarley | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||
Charlotte Emily Lund | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||
Rosslyn May Eliza Trewin Marshall | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||
Catherine Mary Gough | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||
Lorna Owen | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||||
Sharon Stoker | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.