ymddiriedolwyr PHARMACY RESEARCH UK
Rhif yr elusen: 1148335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Harrison | Cadeirydd | 13 July 2016 |
|
|
||||
Tase Oputu | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Professor Rachel Elliott | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Ravinder Chahil | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||
Jessica Purkiss | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Raymond Anderson | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Dimitri Varsamis | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
SUE ASHELBY | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR BRIAN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.