ymddiriedolwyr TUDOR HOUSE BROADWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1148543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara White | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||
Anna Locker | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||||
Simon James Marson | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||||
Michael Shane Neal | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||||
HELEN MUNRO | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||||
Dr Elizabeth Wilks | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||||
Peter Anthony Oliver | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||
John Hickman Noott | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||
Dr Malcolm Austin Rogers | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||||
JOHN HARVEY PAINTER BA, FCA | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.