Hanes ariannol IMMIGRATION LAW PRACTITIONERS' ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1155286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £745.17k | £712.45k | £552.16k | £648.14k | £692.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £662.03k | £724.06k | £531.19k | £561.64k | £718.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.86k | £15.00k | £18.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.00k | £0 | £60.00k | £240.25k | £42.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.18k | £15.50k | £13.99k | £19.43k | £14.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £675.73k | £695.83k | £476.24k | £387.79k | £633.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.26k | £1.13k | £1.94k | £676 | £1.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £662.03k | £724.06k | £531.19k | £523.54k | £677.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £38.10k | £41.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.17k | £41.14k | £35.36k | £0 | £58.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £104.15k | £135.12k | £92.91k | £0 | £100.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.