ymddiriedolwyr JOSEPH WARD'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1148550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michelle Antoinette Deans | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Brenda Gould | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
James Robert Oakes | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
DOREEN LILIAN ELLENDER | Ymddiriedolwr | 31 August 2015 |
|
|
||||
ROSEMARY BRIGGS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MR DON FILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 13 August 2012 |
|
|
||||
MAUREEN LOY | Ymddiriedolwr | 13 August 2012 |
|
|
||||
MR JOHN KITCHENER | Ymddiriedolwr | 13 August 2012 |
|
|
||||
JOHN RICHARD PREWETT | Ymddiriedolwr | 13 August 2012 |
|
|
||||
Sheila June Mappin | Ymddiriedolwr | 13 August 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.