ymddiriedolwyr CONTEMPORARY GLASS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1153382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Helen Slater Stokes | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Angel Ben Monzon Alvaro | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Katharine Coleman OBE | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Colin Reid | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Fiona Fawcett | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL PHILIP BARNES | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|||||
Sarah Brown | Ymddiriedolwr | 30 May 2015 |
|
|
||||
Susan Hope | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.