ymddiriedolwyr THE LOFT YOUTH CENTRE
Rhif yr elusen: 1149102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halcyon Meldrum | Cadeirydd | 26 June 2018 |
|
|
||||
KATHRYN LAST | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
James Powell | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Professor Hugh Williamson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Jessamy Gould | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Lindsey Raven | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Laura Knight | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.