ymddiriedolwyr CAMBRIDGE UNIVERSITY MUSICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1149534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Nicole Etty Reavell | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Heather Hancock | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|||||
STEPHEN MARTIN HUGH JOHNS | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|||||
MR WILLIAM JAMES FURBER | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||
DR MICHAEL JONATHAN CHARLES WHITEHEAD MA CANTAB, MBA, PHD | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.